Entreprise : LE RELAIS SAINT CLAIR - SIREN 384 810 867
Identité
Dénomination
LE RELAIS SAINT CLAIR
SIREN (siège)
384 810 867
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1992
Début d’activité
01/03/1992
Date de fin de la personne morale
17/03/2042
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Bailleur du fonds de restaurant traiteur débit de boissons et toutes activités liées au tourisme et aux loisirs.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE L'ISAC 44530 GUENROUET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TODESCO HELENE , LUCETTE
Nom d'usage
VAILLANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Plessé
Nom, Prénom(s)
VAILLANT FREDERIC , BERNARD , REMI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Plessé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1992
Siret
38481086700018
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bailleur du fonds de restaurant traiteur débit de boissons et toutes activités liées au tourisme et aux loisirs.
Adresse
31 RUE DE L'ISAC
44530 , GUENROUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/05/2009
Description
2250200905111300 ********* Nomination co-gérant ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 30/03/2009 Changement de forme juridique de : S.A.R.L. en : S.A.R.L. à associé unique Changement / clôture des comptes du 28/02 au 31/03 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : restaurant débit de boissons et toutes activités liées au tourisme et aux loisirs. ... nouvelle activité : restaurant traiteur débit de boissons et toutes activités liées au tourisme et aux loisirs Changement / adresse (mise à jour par la mairie) ... ancienne adresse : lieu-dit Saint-Clair 44530 GUENROUET ... nouvelle adresse : 31 rue de l'Isac 44530 GUENROUET Anc. Gérant : Mr TODESCO Georges Albert. Co-gérant : Madame VAILLANT née TODESCO Hélène Lucette. Co-gérant : Mr VAILLANT Frédéric Bernard Rémi.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/03/2001
Description
700020010308 DIVE20010308 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 15/02/2001 Changement de capital social de : 50000.00 FRF en : 100000.00 FRF
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/06/1998
Description
700019980611 DIVE19980611 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 15/02/2001 Changement de capital social de : 50000.00 FRF en : 100000.00 FRF
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/03/1992
Description
Historique : - MODIFICATION DU 9/6/1998 : Au 1/11/ 1997 ACHAT DU FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCAT ION-GERANCE de la Société de Fait TODESCO - GEFFRA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).