Entreprise : PRO-ELECTRO-VIDEO - SIREN 384 803 136
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2021)
Dénomination
PRO-ELECTRO-VIDEO
Sigle
PEV
SIREN (siège)
384 803 136
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1992
Date de fin de la personne morale
27/04/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
455 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS MARES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BANOR ALAIN , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38480313600025
Enseigne
VIDEO-BYS
Code APE
714B
Adresse
2 RUE FERNAND COLARDEAU
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM.CHON SEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38480313600033
Code APE
7729Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse
455 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS MARES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/1992
Siret
38480313600017
Code APE
714B
Adresse
447 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS MARES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3495
Date d'ajout
16/11/2006
Description
Dissolution et nomination de M. BANOR Alain Jean-Marie - Trois Mares - 93 Chemin Stéphane - 97430 LE TAMPON en qualité de liquidateur Date d'effet : 30/09/2006
Numéro d'observation
1943
Date d'ajout
12/11/1996
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 24/07/96 ET A COMPTER DU 01/08/96 L'ASSEMBLEE DECICE D'ETENDRE L'OBJET SOCIAL AUX ACTIVITES SUIVANTES: VENTE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DE SONORISATION
Numéro d'observation
73
Date d'ajout
09/02/1995
Description
SUITE AGE DU 03/08/94 TRANSFERT DE SIEGE A COMPTER DU 01/08/94 ANCIENNE MENTION : 447 RUE HUBERT DELISLE - TROIS MARES - 97430 LE TAMPON NOUVELLE MENTION : 455 RUE HUBERT DELISLE - TROIS MARES - 97430 LE TAMPON
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
24/03/1994
Description
SUITE AGE DU 28/12/93 APPORT DU FONDS CONSTATE PAR AUGMENTATION DU CAPITAL APPARTENANT EN INDIVISION A M BANOR ALAIN (RC 90A307) ET A MME CHAN THIEN LON EPSE YENG SENG MARIE CELINE (RC 86A285) EXPLOITE EN SOCIETE DE FAIT JUSQU'AU 31/12/91 A FAIT L'OBJET D'UNE MISE A DISPOSITION GRATUITE AU PROFIT DE LA SOCIETE AU 12/03/92 CETTE DECLARATION AYANT POUR OBJET DE REGULARISER LA SITUATION DE LA SOCIETE PAR L'APPORT EN PLEINE PROPRIETE AVEC JOUISSANCE RETROACTIVE AU 01/03/92 (LEDIT FONDS N'AYANT PAS ETE CREE COMME DECLARE A SA CONSTITUTION, MAIS APPORTE)
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 53 357.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).