Entreprise : RAIDIS - SIREN 384 785 648
Identité
Dénomination
RAIDIS
SIREN (siège)
384 785 648
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1992
Date de fin de la personne morale
22/03/2042
Date de clôture
28/02
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM JARRY CASH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTOUT JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Basse-Terre
Nom, Prénom(s)
CORNELIE PHILIPPE , DAVID
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
BICHARA FRANCKLIN , ELISABETH , MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Nom, Prénom(s)
BICHARA MARIE-ANNE
Nom d'usage
THOMA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Dénomination
HAISA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/03/1992
Siret
38478564800013
Code APE
521D
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, vente, importation, exportation, emmagasinage, transit, transport de tous produits.. Libre service alimentation générale et bazar
Adresse
Imm Jarry-Cash - ZI de Jarry
97122 , Baie-Mahault - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM JARRY CASH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1992
Siret
38478564800021
Code APE
521D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Origine de l'ETS : Création activité : Supermarché
Adresse
RTE DES ABYMES
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HIBISCUS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2700
Date d'ajout
17/10/1995
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationNomination de MME Thoma Marie-Anne en qualité d'administrateur en Rempla- cément de Mr Bichara Jean-Claude à Cpter du 26/08/1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
283
Date d'ajout
30/01/1995
Description
Modification autreContinuation de la Ste Suite capitaux propres devenus inférieurs à la moitie du capital à Cpter du 27 08 94
Numéro d'observation
1963
Date d'ajout
25/07/1994
Description
Ouverture d'un ETS complémentaire : Route des Abymes - 97139 Abymes à Cpter du 15/11/1992
Numéro d'observation
817
Date d'ajout
29/03/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationNomination de Mr Bichara Francklin en qualité de président et Administrateur du Ca en remplacement de Mr Bichara romain, démissionnaire nomination de MME Bichara Étiennette en qualité de représentant permanent de la Sci Haisa en remplacement de Mr Bichara Francklin à Cpter du 01/12/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Par jugement en date du 30.01.98 le Tmc de pointe à pitre ouvre la procédure de redressement judiciaire désigne Mr Bonnet jugé commissaire et Me ravisé bes représentant des créanciers. Poursuite d'activité prononcée par le tribunal mixte de commerce de pointe-a-pitre date :22 janvier 1999 par jugement en date du 25 juin 1999 le tribunal mixte de commerce de pointe à pitre à homologue le plan de redressement par voie de continuation désigne m Bergen jugé commissaire suppléant désigné Me Michel commissaire à l'exécution du plan la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 200 000.00 FRF nouveau montant : 182 938.82 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).