Entreprise : CUMA DE ST CERE BRETENOUX - SIREN 384 776 357
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2019)
Dénomination
CUMA DE ST CERE BRETENOUX
SIREN (siège)
384 776 357
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1992
Date de fin de la personne morale
22/03/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
167.69 EUR
Adresse du siège
C O LE PRESIDENT LESCURE DANIEL 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT LAURENT LES TOURS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESCURE PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Saint-Laurent-les-Tours
Nom, Prénom(s)
CROS GERARD , LOUIS , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Frayssinhes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/02/1992
Siret
38477635700012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations, les services ci-après Enume- Res, nécessaires a ces exploitations : 1[) Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements destinés à la remise, à l'entretien et à la réparation de matériels (dans les conditions fixées par le règlement Inte- rieur), - 3[) mise à disposition d'animaux - 4[) mise à disposition de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées. La coopérative pourra, sous réserve d'en donner avis à l'autorité qui à procédé a son agrément, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l'usage exclusif de leurs exploitations.
Adresse
C O le Président Lescure Daniel
46400 , Saint-Laurent-les-Tours - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT LAURENT LES TOURS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
336
Date d'ajout
04/02/2019
Description
Radiation du RCS le 04/02/2019 avec effet au 06/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3009
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 05/07/2018 Liquidateur : LESCURE Pierre et CROS Gérard, Louis, Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : 46400 Saint-Laurent-les-Tours Journal d'annonces légales : LA VIE QUERCYNOISE en date du 19/07/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 100.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 167.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).