Entreprise : HUNAULT IMMOBILIER - SIREN 384 768 297
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
HUNAULT IMMOBILIER
SIREN (siège)
384 768 297
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1992
Date de fin de la personne morale
05/05/2042
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
109763.29 EUR
Adresse du siège
LES ARCS 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PORTES DE VILLARDS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUNAULT MICHEL , DANIEL , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
HUNAULT ANDRE , JOSEPH , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
HUNAULT DANIEL , PIERRE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/1992
Siret
38476829700010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, L'ADMINISTRATION... ET LE CAUTIONNEME NT SIMPLE OU HYPOTHECAIRE...
Adresse
les Portes de Villards Arcs 1800
73700 , Bourg-Saint-Maurice - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les Arcs 1800
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28372
Date d'ajout
14/06/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20671
Date d'ajout
14/02/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 720 000.00 FRF nouveau montant : 109 763.29 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/05/1992
Description
Historique des observations depuis le 06/05/1992 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 604 le 06/05/1992 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 21/02/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).