Entreprise : SCI LA TOUR - SIREN 384 763 207
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2022)
Dénomination
SCI LA TOUR
SIREN (siège)
384 763 207
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1992
Fermeture de l'établissement - 38476320700014
- Date d'effet de la fermeture : 26/12/2021
Date de fin de la personne morale
24/03/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
LD VERS LA TOUR 73260 LA LECHERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAPEL DANIELE
Nom d'usage
VIRLAZ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
La Léchère
Nom, Prénom(s)
VIRLAZ CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Albertville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/03/1992
Siret
38476320700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LIEUDIT "VERS LA TOUR"
73260 , Feissons-sur-Isère - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7072
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/02/2022
Description
Dissolution à compter du 26/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/12/2021, liquidateur : VIRLAZ né(e) CHAPEL Danièle, siège de la liquidation : vers l'Eglise 97 Avenue de la Tarentaise FEISSONS SUR ISERE 73260 La Léchère , parution de la publicité légale : Eco Savoie Mont-Blanc paru le 18/02/2022
Numéro d'observation
3842
Date d'ajout
24/02/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
15791
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: LIEUDIT "VERS LA TOUR" 73260 Feissons-sur-Isère, Nouvelle adresse: LIEUDIT "VERS LA TOUR" FEISSONS SUR ISERE 73260 LA LECHERE. Etablissement principal - Ancienne adresse: LIEUDIT "VERS LA TOUR" 73260 Feissons-sur-Isère, Nouvelle adresse: LIEUDIT "VERS LA TOUR" FEISSONS SUR ISERE 73260 LA LECHERE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/03/1992
Description
Historique des observations depuis le 25/03/1992 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 657 le 25/03/1992 --- Publicité au Journal : LE JOURNAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS --- Parution au Journal le 27/02/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).