Entreprise : SCI COMBS ROSTAND - SIREN 384 736 427
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2017)
Dénomination
SCI COMBS ROSTAND
SIREN (siège)
384 736 427
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2006
Fermeture de l'établissement - 38473642700020
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2017
Fermeture de l'établissement - 38473642700012
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2005
Date de fin de la personne morale
22/05/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
19 B RUE JEAN ROSTAND 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE L'ORMEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAHOUATI BOUSSAD , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Le Mesnil-Thomas
Nom, Prénom(s)
PREVOST NICOLE , RENEE , MADELEINE
Nom d'usage
LAHOUATI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Le Mesnil-Thomas
Dénomination
AER HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mesnil thomas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/02/1992
Siret
38473642700012
Code APE
702C
Adresse
192 AV DU GENERAL LECLERC
61000 , ALENCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/02/1992
Siret
38473642700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
locations immobilières
Adresse
19 B RUE 19 B Rue Jean Rostand ZA de l'Ormeau
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE L'ORMEAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74938
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 22/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73508
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Acte sous seing privé en date du 15/03/2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique aer holding sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 21/03/2017
Numéro d'observation
73507
Date d'ajout
10/05/2017
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil A compter du 15/03/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/05/2006
Description
Historique des observations depuis le 23/05/2006 : Acte constitutif déposé le 17/03/1992 au Greffe du Tribunal de Commerce d'ALENCON Transfert de siège social à compter du 31/01/2005 Ancien siège social : 192, avenue du Général Leclerc 61000 ALENCON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).