Entreprise : SNERMAS TECHNOLOGIE - SIREN 384 717 567
Identité
Dénomination
SNERMAS TECHNOLOGIE
SIREN (siège)
384 717 567
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1992
Date de fin de la personne morale
04/03/2091
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RTE DU PRE D'AUGE 14340 MANERBE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTZOFF HELIETTE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Gretz-Armainvilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38471756700018
Code APE
285D
Origine du fonds
Achat
Activité principale
La prestation de services et tous travaux relatifs à la protection et la sécurité des machines pour les industries mécaniques en général, incluant les travaux de serrurerie, chaudronnerie, et la tôlerie, de même que la mécanique en général
Adresse
RTE route du Pre d'Auge
14340 , Cambremer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Manerbe
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70
Date d'ajout
09/01/2009
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/01/2009, LE TRIBUNAL A DESIGNE MR JEAN-MICHEL DIEUZY EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JEROME ARNOULD Date d'effet : 09/01/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
371
Date d'ajout
14/02/2008
Description
Changement de juge-commissaire En date du 13/02/2008, Monsieur Arnould a été nomme juge-commissaire Titulaire en remplacement de Monsieur Gillion Dans L'affaire SARL Snermas technologie (SARL) À compter du 13/02/2008
Numéro d'observation
231
Date d'ajout
26/01/2000
Description
Mention d'office Suivant jugement du 26.01.2000, le tribunal de commerce de Honfleur a nommé maître Laroppe en qualité de liquidateur amiable "Ad'Hoc" chargé de représenter la SARL Snermas technologie afin De procéder aux opérations de liquidation. Date d'effet : 26/01/2000
Numéro d'observation
502
Date d'ajout
27/02/1996
Description
Changement de juge-commissaire En date du 14/02/96 Mr Gillion a été nomme juge commissaire en remplacement de Mr Martorana à compter du 14/02/96
Numéro d'observation
2058
Date d'ajout
26/11/1993
Description
Vente établissement principal À la Ste Nouvelle d'étude et de réalisation de matériels de sécurité (Snermas équipements) à compter du 06.08.1993
Numéro d'observation
1413
Date d'ajout
11/08/1993
Description
Plan de redressement / cession Arrêté au profit de Monsieur tardif. Nomme Me Laroppe en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient maître Rossi administrateur et Monsieur Martorana En qualité de juge commissaire pays d'auge du 20.08.1993. À compter du 11.08.93 (date du Jgt)
Numéro d'observation
1345
Date d'ajout
23/07/1993
Description
Autorisation de poursuite d'activité Pour une durée de quinze jours à compter du 23.07.93 (date Jgt)
Numéro d'observation
1106
Date d'ajout
21/06/1993
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Juge commissaire : Mr Martorana. Juge commissaire suppléant : Mr Breavoine administrateur : Me Rossi BP 47-61202 Argentan Cedex. Représentant des créanciers : Me Laroppe 100 rue Saint-Léonard à Honfleur. Date de cessation des paiements : 11.06.1993. Pays d'auge du 25.06.1993. À compter du 18.06.93 (date du Jgt)
Numéro d'observation
1064
Date d'ajout
15/06/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements À compter du 11.06.93
Numéro d'observation
157
Date d'ajout
26/01/1993
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Ancienne : 31.12 nouvelle : 30.06 À compter du 18.12.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).