Entreprise : STARDEX FRANCE - SIREN 384 716 189
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
STARDEX FRANCE
SIREN (siège)
384 716 189
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1994
Date de fin de la personne morale
26/07/2091
Date de clôture
28/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Fonds à forme sociétale à conseil d'administration
Capital minimum
7622450.86 Francs français
Adresse du siège
16 RUE HOCHE 92800 PUTEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE KUPKA B
CEDEX 96
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSIN DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SAUCE JEAN CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POCHEZ PATRICE RENAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
L'HAY LES ROSES
Nom, Prénom(s)
BIANCHINI GILLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
BONNIN FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
MALJEAN LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Beauvais
Dénomination
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX 96
Dénomination
M.I.F. MUTUELLE D'IVRY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS CEDEX 10
Dénomination
CABINET CONSTANTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
RABELAIS GESTION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE
Dénomination
CAP STARDEX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
E. REMY MARTIN & CIE S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Cognac CEDEX
Dénomination
LE CONTINENT S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1992
Siret
38471618900012
Adresse
6 RUE RABELAIS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/03/1992
Siret
38471618900020
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de valeurs mobilières
Adresse
16 RUE 16 Rue HOCHE
92906 , PARIS LA DEFENSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE KUPKA B
CEDEX 96
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51273
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8484
Date d'ajout
14/05/2003
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
20400
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/1994
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).