Entreprise : SEVAL - SIREN 384 712 824
Identité
(Entreprise radiée le 16/06/2022)
Dénomination
SEVAL
SIREN (siège)
384 712 824
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1992
Date de fin de la personne morale
19/03/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
8 CHE DE QUEANT 59440 MARBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WATTIAUX MARIE-PAULE , ANDREE , FLORIMONDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Marbaix
Nom, Prénom(s)
VEIGNIE RENE , DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Maisons du bois Lievremont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/1992
Siret
38471282400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DES HAIES
59550 , NOYELLES-SUR-SAMBRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/03/1992
Siret
38471282400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de toute construction d'immeuble et de terrain.
Adresse
8 CHE 8 chemin de quéant
59440 , Marbaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
15/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.4 5 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).