Entreprise : SCI DU PELVOUX - SIREN 384 709 044
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2020)
Dénomination
SCI DU PELVOUX
SIREN (siège)
384 709 044
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2006
Fermeture de l'établissement - 38470904400026
- Date d'effet de la fermeture : 20/07/2020
Fermeture de l'établissement - 38470904400018
- Date d'effet de la fermeture : 20/07/2020
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
91469.41 EUR
Adresse du siège
40 RUE DE L ALMA 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAJBERG ESTELLE
Nom d'usage
FLEISMAHER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
NAJBERG EMMANUELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
NAJBERG SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
NAJBERG LUDOVIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/1992
Siret
38470904400018
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
26 PL AUX BLEUETS
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/2005
Siret
38470904400026
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
40 RUE 40 rue de l'Alma
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
04/09/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 20-07-2020 , Suite au procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17.07.2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
04/09/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-07-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 31-07-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/03/2006
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 6/3/2005 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEME NT DU 26 PLACE AUX BLEUETS 59000 LILLE RCS LILLE 1 992D107 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 3/3/1992 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 3/2/1992 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING LE 16/3/2006 PUBLIE DANS L'INDICATEUR DU 24/2/2006 ADDITIF DU 18/3/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).