Entreprise : LA FERME DE BRUGEYROLLES - SIREN 384 692 984
Identité
Dénomination
LA FERME DE BRUGEYROLLES
SIREN (siège)
384 692 984
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1992
Début d’activité
01/02/1992
Date de fin de la personne morale
16/03/2091
Date de clôture
30/11
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
bovins lait
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
127110 EUR
Adresse du siège
BRUGEYROLLES 48300 LANGOGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRIOULIER GUILLAUME , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Langogne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
38469298400014
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
bovins lait
Autres Activités
Elevage de porcins,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
BRUGEYROLLES
48300 , LANGOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
799
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2017 : Partant : TRIOULIER Michel, Gérant Nouveau : TRIOULIER Johanne, Marie, Gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
586
Date d'ajout
27/04/2016
Description
Transformation de la société à compter du 01/04/2016 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Changement de dénomination à compter du 01/04/2016 Ancienne : ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA REGORDANE Nouvelle : GAEC LA FERME DE BRUGEYROLLES Augmentation de capital à compter du 01/04/2016 Ancien : 170 133,1 EUR Nouveau : 294 210 EUR Réduction de capital à compter du 01/04/2016 Ancien : 294 210 EUR Nouveau : 254 205 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2016 : Nouveau : TRIOULIER Guillaume, Michel, Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Reconnu le 30/03/2016 sous le n° 048-16-0752 APE 0141 Z Elevage de vaches laitières SIRET 384 692 984 00014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).