Entreprise : SCM DES DOCTEURS BOLSIGNER ET PLANCHE - SIREN 384 680 799
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2020)
Dénomination
SCM DES DOCTEURS BOLSIGNER ET PLANCHE
SIREN (siège)
384 680 799
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1992
Fermeture de l'établissement - 38468079900010
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/1996
Date de fin de la personne morale
11/03/2042
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
JEAN DE PARIS 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE JEAN DE PARIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLANCHE EVELYNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Nom, Prénom(s)
BOLSIGNER LAURENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/01/1992
Siret
38468079900010
Origine du fonds
Création
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, MATERIELS ET PERSONNELS NECESSAIRES A LA PROFESSION DE MEDECIN
Adresse
CLINIQUE JEAN DE PARIS
01500 , AMBERIEU-EN-BUGEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AMBERIEU EN BUGEY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18165
Date d'ajout
24/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 24/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
619
Date d'ajout
02/08/1996
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/06/96 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS : PLANCHE EVELYNE ET BOLSIGNER LAURENCE - SIEGE DE LA LIQUI- DATION : 01 AMBERIEU EN BUGEY CLINIQUE JEAN DE PARIS
Numéro d'observation
619
Date d'ajout
02/08/1996
Description
DEPOT DES ACTES AU GREFFE DE BELLEY LE 2/08/96 N§A299 - PV AGE DU 29/6/96 LE COURRIER DE L'AIN DU 25/07/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).