Entreprise : SCI DES MONTS - SIREN 384 679 171
Identité
Dénomination
SCI DES MONTS
SIREN (siège)
384 679 171
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1992
Début d’activité
29/11/2019
Date de fin de la personne morale
12/03/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion, l'administration, la location de tous biens et droits immobiliers à l'exclusion de toutes opérations de caractère commercial.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1219.59 EUR
Adresse du siège
IMP BERTHIER 59253 LA GORGUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHIER OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Laventie
Nom, Prénom(s)
BERTHIER THIERRY , ROGER , MARIE-JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Lestrem
Dénomination
BERTHOLD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Laventie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/2019
Siret
38467917100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'administration, la location de tous biens et droits immobiliers à l'exclusion de toutes opérations de caractère commercial.
Autres Activités
L'acquisition, la gestion, l'administration, la location de tous biens et droits immobiliers à l'exclusion de toutes opérations de caractère commercial.
Adresse
IMP BERTHIER
59253 , LA GORGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/1992
Siret
38467917100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 RUE DU GENERAL DE GAULLE
62840 , LAVENTIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
272
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation du RCS le 09/01/2020 avec effet au 29/11/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque par suite du transfert du siege social 25 Rue du Général de Gaulle 62840 LAVENTIE au Impasse B erthier 59253 LA GORGUE à compter du 29/11/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque le 20/12/2019 sous le numéro A2019/003449)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 8 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 219.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).