Entreprise : CUMA DE VERLUS - SIREN 384 626 917
Identité
Dénomination
CUMA DE VERLUS
SIREN (siège)
384 626 917
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1992
Début d’activité
29/01/1992
Date de fin de la personne morale
05/03/2042
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
4360.04 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 32400 VERLUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVIAU MARYSE
Nom d'usage
DONADI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Verlus
Nom, Prénom(s)
LAFFONT MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
VERLUS
Nom, Prénom(s)
LASBATS PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Verlus
Nom, Prénom(s)
MENVIELLE JEAN , BAPTISTE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Verlus
Nom, Prénom(s)
PAGES PIERRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Viella
Nom, Prénom(s)
PALANQUE PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Verlus
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/1992
Siret
38462691700015
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole
Adresse
MAIRIE
32400 , VERLUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2858
Date d'ajout
22/09/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/08/2011 : Partant : MALABIRADE Bernard, Membre Changement de qualité : MINVIELLE Jean, Vice-Président devient Président Changement de qualité : PAGES Pierre, Président devient Vice-Président Changement de qualité : LASBATS Patrick, Membre devient Secrétaire Changement de qualité : PALANQUE Philippe, Secrétaire devient Membre
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).