Entreprise : LA FINANCIERE DES TILLEULS - SIREN 384 614 772
Identité
Dénomination
LA FINANCIERE DES TILLEULS
SIREN (siège)
384 614 772
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2022
Début d’activité
29/09/2022
Date de fin de la personne morale
17/10/2082
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes les sociétés, gestion de titres et de valeurs mobilières, investissement pour son compte par tous procédés, gestion de son propre patrimoine
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
95600 EUR
Adresse du siège
3 CHE DES TILLEULS 25140 FOURNET-BLANCHEROCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIN PATRICE , JEAN , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Fournet-Blancheroche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/09/2022
Siret
38461477200026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de titres et de valeurs mobilières, investissement pour son comptes par tous procédés, gestion de son propre patrimoine.
Autres Activités
Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de titres et de valeurs mobilières, investissement pour son comptes par tous procédés, gestion de son propre patrimoine.
Adresse
3 CHE DES TILLEULS
25140 , FOURNET-BLANCHEROCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
38461477200018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 RUE JEAN CHARCOT
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/001870
Date d'ajout
28/02/2018
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - MRC GROUP 11 Rue Christiaan Huygens 25000 BESANCON, 827 825 688 RCS GTC Besançon, société apporteuse avec date d'effet au 29/12/2017 et effet fiscal au 22/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6868
Date d'ajout
28/02/2018
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - MRC GROUP 11 Rue Christiaan Huygens 25000 BESANCON, 827 825 688 RCS GTC Besançon, société apporteuse avec date d'effet au 29/12/2017 et effet fiscal au 22/02/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).