Entreprise : SCI B ET B - SIREN 384 603 759
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2020)
Dénomination
SCI B ET B
SIREN (siège)
384 603 759
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1992
Fermeture de l'établissement - 38460375900018
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2020
Fermeture de l'établissement - 38460375900026
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2020
Date de fin de la personne morale
02/03/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
6 RUE ROGER LAUNAY 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIERE MARIE-HELENE , ANDREE , ELISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Le havre
Nom, Prénom(s)
BRIERE PHILIPPE , ALAIN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BESNARD SERGE , JEAN , ALLAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
38460375900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DE LA VOLAILLE
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/02/1992
Siret
38460375900018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, entretien, gestion de tous immeubles dans le cadre d'opération à caractère civil
Adresse
6 RUE 6 rue Roger Launay
56000 , Vannes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9603
Date d'ajout
10/12/2020
Description
Radiation du RCS le 10/12/2020 avec effet au 31/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5894
Date d'ajout
10/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société sans poursuite d'activité à compter du 11/05/2020 Liquidateurs : BESNARD Serge, Jean, Allain demeurant 6 Bis rue Roger Launay 56000 Vannes et BRIERE Philippe, Alain, Marie demeurant 20 rue Georges Caldray - Les Jardins du Bondon 56000 Vannes Le siège de la liquidation est fixé à : 6 Bis rue Roger Launay 56000 Vannes Journal d'annonces légales : LE OUEST FRANCE en date du 21/07/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).