Entreprise : MONTSALVY - SIREN 384 548 426
Identité
Dénomination
MONTSALVY
SIREN (siège)
384 548 426
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1992
Début d’activité
05/05/1992
Date de fin de la personne morale
19/02/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale l'exploitation directe d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à souppes sur loing
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
64000 EUR
Adresse du siège
32 RUE PASTEUR 77460 SOUPPES-SUR-LOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
75015 Paris 15
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/05/1992
Siret
38454842600012
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale l'exploitation directe d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à souppes sur loing
Adresse
32 RUE PASTEUR
77460 , SOUPPES-SUR-LOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
80504
Date d'ajout
06/11/2017
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/03/2008
Description
: --- NOMINATION OU MODIFICATION DE DIRIGEANT(S) - ART. 15-10A Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/07/2007 : Partant : TOULET Christian, PRÉSIDENT Changement de qualité : DURANSON PHILIPPE, DIRECTEUR GÉNÉRAL devient PRÉSIDENT - DATE D'EFFET : 13/07/2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/04/2006
Description
: --- CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL SUIVANT AGE DU 28 10 05 - DATE D'EFFET : 28/10/2005
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/08/1992
Description
: --- ADJOCTION DE L'ENSEIGNE INTERMARCHE A COMPTER DU 20/02/92
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/02/1992
Description
Historique des observations depuis le 20/02/1992 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A208 le 20/02/1992 --- Publicité au Journal : LE PAYS BRIARD --- Parution au Journal le 07/02/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).