Entreprise : SCI DES FRANCS - SIREN 384 507 695
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2020)
Dénomination
SCI DES FRANCS
SIREN (siège)
384 507 695
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1995
Date de fin de la personne morale
05/03/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
73 RUE DU CHATEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMAS LAURENCE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Dénomination
SOPAR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1991
Siret
38450769500011
Code APE
702C
Adresse
1 RUE TAYLOR
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
38450769500029
Code APE
702C
Adresse
38 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ OFIM SNC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/12/1991
Siret
38450769500045
Nom commercial
SCI DES FRANCS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'une propriété sis à Cherveux (deux sèvres) appelée le logis Dees francs et plus généralement, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location et sous-location des biens immobiliers qui seront acquis ou construits par elle, apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale la prise de participation de la société dans toutes opérations immobilières à Condidtion qu'elle soient conformes au caractère civil de la société, notamment, par voie de création, de sociétés nouvelles, d'apports de souscription ou d'achat, de titres ou droits sociaux
Adresse
73 RUE 73 Rue du château
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/1995
Siret
38450769500037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 AV DU MARECHAL JUIN
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ACTE 92
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7223
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73451
Date d'ajout
10/12/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/2019
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/10/2019, liquidateur : DUMAS Laurence, siège de la liquidation : 73 Rue du château 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 09/12/2019
Numéro d'observation
47807
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/03/1995
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).