Entreprise : SCI PIERRISSIMO CH 9301 - SIREN 384 497 921
Identité
(Entreprise radiée le 28/03/2023)
Dénomination
SCI PIERRISSIMO CH 9301
SIREN (siège)
384 497 921
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1998
Date de fin de la personne morale
15/11/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
9 RUE ROLAND DORGELES 60510 BRESLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROMPETTE CHRISTIANE , ANDREE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Bresles
Nom, Prénom(s)
MARTIN BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Bresles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/01/1992
Siret
38449792100021
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion de patrimoine
Adresse
9 RUE 9 rue Roland Dorgelès
60510 , Bresles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1992
Siret
38449792100013
Code APE
702A
Adresse
2 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/11/1998
Description
Historique : Constitution : dépot au greffe du TC de PARIS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/11/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé 9 ru e Roland Dorgelès 60510 Bresles : - Transfert du s iège social du 2 Ave Hoche PARIS 8è (RCS PARIS 92 D 362) à BRESLES à dater du 01/09/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).