Entreprise : ROBIN - SIREN 384 449 799
Identité
Dénomination
ROBIN
SIREN (siège)
384 449 799
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1992
Début d’activité
21/12/1991
Date de fin de la personne morale
19/02/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION HOTELIERE, PARA-HOTELIERE, RESTAURATION
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI-95
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIOTARD JEAN-PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
21/12/1991
Siret
38444979900020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION HOTELIERE, PARA-HOTELIERE, RESTAURATION
Autres Activités
EXPLOITATION HOTELIERE, PARA-HOTELIERE, RESTAURATION
Adresse
LD ANSE MARCEL
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANSE MARCEL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
38444979900012
Adresse
LD MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI-95
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
550
Date d'ajout
20/04/1995
Description
Changement de gérantNOMINATION DE M. LIOTARD JEAN-PHILIPPE, AUX FONCTIONS D'ASSOCIE-GERANT EN REMPLACEMENT DE LA S.A. EXPERT ET FINANCE, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 30.12.94 CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA S.A. EXPERT ET FINANCE AU PROFIT DE MR. LIOTARD JEAN-PHILIPPE, SOIT 500 PARTS DETENUES PAR ELLE DANS LA SOCIETE (ACTE DU 30.12.94) MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1975
Date d'ajout
27/10/1994
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DES CAPITAUX PROPRES, A COMPTER DU 29.09.94
Numéro d'observation
1833
Date d'ajout
05/10/1992
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT : MR CAUSSE JEAN-CLAUDE NOUVEAU GERANT : MR BOUHANA JACQUES CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MR CAUSSE ET LA SOCIETE EXPERT ET FINANCES A COMPTER DU 04/05/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE 1992, ENREGSITRE LE 17.08.93 DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE 1993, ENREGISTRE LE 29.07.94 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).