Entreprise : GILLUC - SIREN 384 431 763
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2022)
Dénomination
GILLUC
SIREN (siège)
384 431 763
Date d'immatriculation au RNE
21/01/1992
Date de fin de la personne morale
20/01/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
50 RUE DES VAUX LUISANTS 77000 VAUX-LE-PENIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JALBERT GILLES , ROGER , FERNAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Solers
Nom, Prénom(s)
JALBERT JEAN , LUC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/1992
Siret
38443176300018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
13 PL SAINT JEAN
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/1992
Siret
38443176300026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat construction de toutes propriétés immobilières baties ou non baties mise en valeur et leur administration non commerciale pär tous moyens.
Adresse
50 RUE 50 Rue des Vaux Luisants
77000 , Vaux-le-Pénil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2754
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Dissolution à compter du 30/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2021, liquidateur : JALBERT GILLES ROGER FERNAND ET JALBERT JEAN-LUC, siège de la liquidation : 11 Rue de la Tournelle 77111 Solers, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne paru le 17/01/2022
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/01/1992
Description
Historique des observations depuis le 21/01/1992 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S&M.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).