Entreprise : SOGECUIR - SIREN 384 430 245
Identité
Dénomination
SOGECUIR
SIREN (siège)
384 430 245
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1992
Date de fin de la personne morale
17/02/2052
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
25 AV MARCEL PAGNOL 81300 GRAULHET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAULHET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERARDO FAUSTIN , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
BRIATEXTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/12/1991
Siret
38443024500033
Code APE
1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MEGISSERIE, NEGOCE DE CUIRS ET PEAUX ;
Adresse
25 AV 25 AV. MARCEL PAGNOL
81300 , GRAULHET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GRAULHET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/1991
Siret
38443024500017
Code APE
191Z
Adresse
34 RUE CARDINAL ROQUES
81300 , GRAULHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1994
Siret
38443024500025
Code APE
191Z
Adresse
38 RUE CARDINAL ROQUES
81300 , GRAULHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
636
Date d'ajout
14/02/2020
Description
Radiation du RCS le 14/02/2020 avec effet au 14/02/2020 En date du 14/02/2020, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de SOGECUIR (SARL) (procédure ouverte le 24/10/2008 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1956
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Castres en date du 04/05/2018, il a été procédé au remplacement du mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ; SCP VITANI-BRU représentée par Me VITANI - ZAC Le Causse - Espace Entreprise - 81100 CASTRES a été désignée pour exercer ces fonctions, en remplacement de Maître MARIOTTI. Date d'effet : 04/05/2018
Numéro d'observation
3328
Date d'ajout
28/10/2008
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire EN DATE DU 24/10/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE CASTRES A ORDONNE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SOGECUIR (SARL), ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE REGIS ANDRIEU PIERRE ALBOUY, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT FRANCOIS BRUNAS, Mandataire liquidateur : Me MARIOTTI - 5, RUE MATHIEU CROS - 81090 VALDURENQUE ET A FIXE AU 24/10/2008 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 24/10/2008
Numéro d'observation
1759
Date d'ajout
16/06/1998
Description
Plan de redressement / continuation SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/06/98, LE TRIBUNAL A APPROUVE LE PLAN DE CONTINUATION ET A DESIGNE ME SAVENIER JEAN-JACQUES 10 RUE CROIX BLANCHE ALBI EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 05/06/98 Date d'effet : 05/06/1998
Numéro d'observation
370
Date d'ajout
02/02/1998
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/01/98, MONSIEUR OUILLAC GILBERT A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 30/01/98
Numéro d'observation
3636
Date d'ajout
02/12/1997
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 28/11/97, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 8 MOIS SUR REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A COMPTER DU 28/11/97
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
02/06/1997
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 30/05/97, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 30/05/97
Numéro d'observation
299
Date d'ajout
03/02/1997
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 31/01/97, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 31/01/97
Numéro d'observation
3694
Date d'ajout
29/11/1996
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 29 NOVEMBRE 1996
Numéro d'observation
3696
Date d'ajout
29/11/1996
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/11/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: YVAN ROSSIGNOL REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS 81090 VALDURENQUE ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME SAVENIER JEAN-JACQUES 17 RUE DES CORDELIERS 81000 ALBI DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 29/11/96 A COMPTER DU 29/11/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR. CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE QUE LES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE SOIT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).