Entreprise : PRINCIPIA MARINE - SIREN 384 408 993
Identité
Dénomination
PRINCIPIA MARINE
SIREN (siège)
384 408 993
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1992
Date de fin de la personne morale
02/02/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
904022.67 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA NOE 44000 NANTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SOPHIA ANTIPOLIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
ST GERMAIN EN LAYE
Nom, Prénom(s)
FAJEAU MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
PERTUIS
Nom, Prénom(s)
GUERARD CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
GEST FIN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ROME (ITALIE)
Dénomination
ISIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
RUEIL MALMAISON
Dénomination
STE CONTROL DATA FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE
Dénomination
PRINCIPIA RECHERCHE DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BIOT
Dénomination
GUERARD VIALA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
DORIS ENGINEERING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
EUROPROJECT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BARCELONE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/07/2001
Siret
38440899300069
Code APE
742C
Adresse
1 RUE DE LA NOE
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/1992
Siret
38440899300010
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE DE PROGICIELS INDUSTRIELS DANS TOUS LES DOMAINES OU INTERVIENT LA MECANIQUE DES FLUIDES POUR LA REALISATION DES PROBLEMES INDUSTRIELS DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITES
Adresse
RUE ALBERT CAQUOT
06410 , BIOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE BERLIOZ
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1998
Siret
38440899300036
Code APE
722Z
Adresse
SAINT VICTOIRE
13590 , MEYREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/1994
Siret
38440899300028
Code APE
722Z
Adresse
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
83500 , LA SEYNE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1998
Siret
38440899300044
Code APE
722Z
Adresse
7 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1999
Siret
38440899300051
Code APE
742C
Adresse
9 AV PAUL DOUMER
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9-15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4836
Date d'ajout
31/08/1994
Description
A COMPTER DU 15/11/93 NOMINATION DE MR FAJEAU MAURICE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4836
Date d'ajout
31/08/1994
Description
A COMPTER DU 15/11/93 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL
Numéro d'observation
4837
Date d'ajout
31/08/1994
Description
A COMPTER DU 06/04/94 ANCIEN PDG ET ADMINISTRATEUR : COUDERT JEAN FRANCOIS NOUVAU PDG : FAJEAU MAURICE
Numéro d'observation
5050
Date d'ajout
29/09/1992
Description
A COMPTER DU 27/08/92 ANCIEN CAPITAL : 3 930 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 5 930 000 FRS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AGE DU 15.11.93 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 930 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 904 022.67 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).