Entreprise : SOGEFA - SIREN 384 401 964
Identité
Dénomination
SOGEFA
SIREN (siège)
384 401 964
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1992
Début d’activité
01/12/1991
Date de fin de la personne morale
04/02/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LOCATION DE MATERIAUX ET MARCHANDISES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT COMMERCIALISATION DE PRODUITS,MATERIELS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Code APE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
HABIT RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAYOT THIERRY , DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Ducos
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1991
Siret
38440196400018
Code APE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION DE MATERIAUX ET MARCHANDISES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT COMMERCIALISATION DE PRODUITS,MATERIELS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Autres Activités
LOCATION DE MATERIAUX ET MARCHANDISES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT COMMERCIALISATION DE PRODUITS,MATERIELS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Adresse
HABIT RIVIERE LA MANCHE
97224 , DUCOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3590
Date d'ajout
22/08/2000
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67 CONTINUATION DE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 01/07/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2781
Date d'ajout
24/07/1997
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67 CONTINUATION MALGRE ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A DATER DU 30/06/97
Numéro d'observation
2009
Date d'ajout
20/05/1996
Description
Changement de gérant ANCIEN:MME HAYOT EPSE TOUIN MARIE PASCALE NOUVEAU:MR HAYOT THIERRY A COMPTER DU 22.04.96
Numéro d'observation
1804
Date d'ajout
29/04/1996
Description
Modification de l'objet social et/ou de l' activité ADJONCTION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE : LOCATION DE MATERIAUX ET MARCHANDISES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT A COMPTER DU 19/04/96
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).