Entreprise : SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE - SIREN 384 372 413
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE
Sigle
SCCV
SIREN (siège)
384 372 413
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1992
Date de fin de la personne morale
05/04/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
3 RUE MARGUERITE CLERBOUT 02000 LAON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 147
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEZE LYDIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
BATISSE LAURENT-MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Pinon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/1992
Siret
38437241300011
Code APE
701D
Adresse
51 RUE DES CORDELIERS
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/01/1992
Siret
38437241300029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
construction vente d'immeubles construction vente d'immeubles
Adresse
3 RUE 3 rue du Caluzeau - BP 147
02006 , Laon CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 147
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/07/2022
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/03/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.4 5 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/08/1994
Description
--- CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01.07.94 ANCIEN SIEGE SOCIAL : 51 RUE DES CORDELIERS - 02000 LAON NOUVEAU SIEGE SOCIAL : 3 RUE DU CALUZEAU - BP 147 - 02006 LAON CEDEX
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/04/1992
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 212 le 06/04/1992 --- Publicité au Journal : UNION --- Parution au Journal le 03/02/ 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).