Entreprise : ERATOME - SIREN 384 250 833
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2024)
Dénomination
ERATOME
SIREN (siège)
384 250 833
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1992
Fermeture de l'établissement - 38425083300033
- Date d'effet de la fermeture : 26/01/2024
Fermeture de l'établissement - 38425083300017
- Date d'effet de la fermeture : 14/12/1995
Fermeture de l'établissement - 38425083300025
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2006
Fermeture de l'établissement - 38425083300041
- Date d'effet de la fermeture : 12/05/2017
Fermeture de l'établissement - 38425083300058
- Date d'effet de la fermeture : 26/01/2024
Date de fin de la personne morale
10/02/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
58 B RUE CASIMIR PERIER 95870 BEZONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
58/64
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLIN PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERATOME GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bezons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38425083300017
Enseigne
ERATOME
Code APE
454M
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Origine du fonds
Achat
Activité principale
PEINTURE MACONNERIE
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Code APRM
4334ZC - Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Adresse
124 B AV HENRI RAVERA
92220 , BAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
38425083300058
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment, tous corps d'état ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilière et immobilières se rattachant à l'objet.
Adresse
171 RUE DANIELLE CASANOVA
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
38425083300041
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
1 RUE EDMOND MICHELET
93360 , NEUILLY-PLAISANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38425083300033
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT.
Adresse
58 RUE CASIMIR PERIER
95870 , BEZONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
58/64
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/1995
Siret
38425083300025
Code APE
454M
Adresse
11 AV DU MARECHAL JOFFRE
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8813
Date d'ajout
30/01/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26 janvier 2024 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26 janvier 2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2353
Date d'ajout
26/01/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26/01/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/01/2024
Numéro d'observation
2353
Date d'ajout
26/01/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
81904
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
72886
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
47216
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 29/06/2018 ordonnant la cessation totale de l'activité
Numéro d'observation
65988
Date d'ajout
29/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise En date du 29/06/2018 ordonnant la cessation totale de l'activité
Numéro d'observation
36654
Date d'ajout
16/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE prononce en date du 14/05/2018 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 04/05/2018 , désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 04/08/2018 . Désigne administrateur judiciaire SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec les pouvoirs de prendre toutes mesures permettant la cession de l'entreprise .
Numéro d'observation
61869
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 14/05/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00364 , date de cessation des paiements le 04/05/2018 , désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 4 août 2018 . Désigne administrateur judiciaire SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec les pouvoirs de prendre toutes mesures permettant la cession de l'entreprise .
Numéro d'observation
40613
Date d'ajout
29/09/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 05/09/2017
Numéro d'observation
7552
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
74247
Date d'ajout
12/01/1996
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).