Entreprise : SCI CO SER BA - SIREN 384 247 292
Identité
Dénomination
SCI CO SER BA
SIREN (siège)
384 247 292
Date d'immatriculation au RNE
05/09/2024
Début d’activité
17/07/2024
Date de fin de la personne morale
04/09/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
144 RTE DE TOULOUSE 65600 SEMEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STROUGAR JEAN , DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Aureilhan
Dénomination
S.C.I. LUCINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Séméac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/07/2024
Siret
38424729200038
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
144 RTE DE TOULOUSE
65600 , SEMEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
20/01/1992
Siret
38424729200012
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
AV EDOUARD BOURLAUX
33140 , VILLENAVE-D'ORNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A SAINT JOSEPH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2007
Siret
38424729200020
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
6 RUE DOMINIQUE INGRES
33160 , SAINT-MEDARD-EN-JALLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51495
Date d'ajout
06/09/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Tarbes par suite de transfert du siège social à compter du 17/07/2024 du 6 Rue Dominique Ingres 33160 Saint-Médard-en-Jalles au 144 Route de Toulouse 65600 Séméac Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 17/07/2024 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, 6 Rue Dominique Ingres 33160 Saint-Médard-en-Jalles Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, 144 Route de Toulouse 65600 Séméac Société réduite à un associé unique à compter du 17/07/2024 Société civile immobilière (SCI) Société civile immobilière (SCI) (société à associé unique )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22829
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
5845
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).