Entreprise : GOLD BY GOLD - SIREN 384 229 753
Identité
Dénomination
GOLD BY GOLD
SIREN (siège)
384 229 753
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1997
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
10/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, transformation de métaux
Code APE
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Capital social
269446.2 EUR
Adresse du siège
111 AV VICTOR HUGO 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Aubert CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
Bouteloup LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Crozet SANDRINE
Nom d'usage
Schein
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fabrello ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
Forestier DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Schein PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
paris
Dénomination
FERCOT SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38422975300031
Nom commercial
S&P TRADING
Enseigne
GOLD BY GOLD
Code APE
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, transformation de métaux
Adresse
111 AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
38422975300023
Code APE
515C
Adresse
13 RUE SPONTINI
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38422975300015
Code APE
515L
Adresse
39 RUE VICTOR HUGO
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997B1684445
Date d'ajout
14/02/2023
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION : DENOMINATION AURFINA Fondeur Affineur FORME JURIDIQUE SAS (Société à associé unique) SIEGE SOCIAL 36 boulevard de la bastille 75012 Paris RCS Paris 492 602 750
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
92217
Date d'ajout
11/12/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).