Entreprise : SARL BOULANGERIES WIART - SIREN 384 223 194
Identité
Dénomination
SARL BOULANGERIES WIART
SIREN (siège)
384 223 194
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1992
Date de fin de la personne morale
05/02/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
19056.13 EUR
Adresse du siège
21 AV DES MARTYRS DE LA LIBERTE 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WIART PASCAL , LUCIEN , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Soissons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1991
Siret
38422319400018
Nom commercial
SARL BOULANGERIES WIART
Enseigne
SARL BOULANGERIES WIART
Code APE
158C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
boulangerie, pâtisserie, confiserie.
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
21 AV DES MARTYRS DE LA LIBERTE
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1991
Siret
38422319400026
Code APE
158C
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
RUE DES FRERES LUMIERE
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL ROYALLIEU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/02/1992
Description
Historique des observations depuis le 06/02/1992 : DU 23 JUIN 1997 : INSCRIPTIONS MODIFICATIVES : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A COMPIEGNE RUE DES FRERES LUMIERES A COMPTER DU 9 MARS 1997 SUITE A LA VENTE DU FONDS A M. LENGLET BERNARD -------------- MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 9 MARS 1997 SUITE A LA VENTE DU FONDS A M. LENGLET BERNARD -------------------------------------------------- DU 2 OCTOBRE 1997 : INSCRIPTION MODIFICATIVE : SIEGE DE LA LIQUIDATION : SOISSONS 28 RUE SAINT CHRISTOPHE DEPOT AU GREFFE DU 11 AOUT 1997 PICARDIE LA GAZETTE DU 5 AOUT 1997
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 30/06/1997.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 09/03/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).