Entreprise : SCI PRISE DE LA BARRIERE - SIREN 384 221 347
Identité
Dénomination
SCI PRISE DE LA BARRIERE
SIREN (siège)
384 221 347
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1992
Début d’activité
29/01/1992
Date de fin de la personne morale
28/01/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'objet social de la société présentement constituée est : La propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement des biens Immobiliers qui lui seront apportés ou acquis par elle au cours de la vie Sociale. Et généralement toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu qu'il ne modifié pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES GALINEES 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURCIER PASCAL , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
SAINTE MARIE DE RE
Dénomination
IPC HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ars-en-Ré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/1992
Siret
38422134700030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'objet social de la société présentement constituée est : La propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement des biens Immobiliers qui lui seront apportés ou acquis par elle au cours de la vie Sociale. Et généralement toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu qu'il ne modifié pas le caractère civil de la société.
Autres Activités
L'objet social de la société présentement constituée est : La propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement des biens Immobiliers qui lui seront apportés ou acquis par elle au cours de la vie Sociale. Et généralement toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu qu'il ne modifié pas le caractère civil de la société.
Adresse
10 RUE DES GALINEES
17740 , SAINTE-MARIE-DE-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/1992
Siret
38422134700014
Code APE
702C
Adresse
LA CROIX BLANCHE
17580 , LE BOIS PLAGE EN RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
38422134700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZONE ARTISANALE
17590 , ARS-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6254
Date d'ajout
12/09/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/06/2014 : Ancienne adresse : 12 RUE DE LA BARRIERE ZONE ARTISANALE 17590 ARS EN RE Nouvelle adresse : 10 rue des Galinées 17740 Sainte-Marie-de-Ré Transfert du siège social à compter du 01/06/2014 : Ancienne adresse : 12 RUE DE LA BARRIERE ZONE ARTISANALE 17590 ARS EN RE Nouvelle adresse : 10 rue des Galinées 17740 Sainte-Marie-de-Ré
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1603
Date d'ajout
24/04/2003
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DU BOIS PLAGE EN RE LA CROIX BLANCHE A ARS EN RE 12 RUE DE LA BARRIERE ZONE ARTISANALE ANCIENS GERANTS : CASTELLON JOEL, BLOUQIN STEPHANE, BARRAUD JEAN-MARC NOUVEAU : COURCIER PASCAL Date d'effet : 01/04/2003
Numéro d'observation
2757
Date d'ajout
24/07/2001
Description
CAPITAL REDUIT DE 10.000 FRS A 9.839 FRS PUIS CONVERTI A 1.500 EUROS Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
281
Date d'ajout
25/01/1999
Description
DEMISSION DE MR ZELIE JEAN-PIERRE COMME CO-GERANT A COMPTER DU 31/12/98
Numéro d'observation
3654
Date d'ajout
21/11/1997
Description
NOMINATION DE MESSIEURS ZELIE JEAN-PIERRE, CASTELLON JOEL, BLOUQUIN STEPHANE ET BARRAUD JEAN-MARC EN QUALITE DE CO-GERANTS EN REMPLACEMENT DE MR LEROY CLEMENT A COMPTER DU 03/05/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).