Entreprise : SCI SANDIA - SIREN 384 201 794
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2022)
Dénomination
SCI SANDIA
SIREN (siège)
384 201 794
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1992
Date de fin de la personne morale
14/02/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
34 BD DE LYON 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUEGUINER PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Sainte-Sève
Nom, Prénom(s)
COUTTET STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Ressons-sur-Matz
Dénomination
SOFIMAD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sainte-Sève
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/01/1992
Siret
38420179400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition propriété administration exploitation par bail, location ou autrement tous terrains et immeubles, constructions tous immeubles
Adresse
34 BD 15 boulevard de Lyon, Forum des Trois G Ares
02000 , Laon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/07/2022
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/03/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/12/2007
Description
--- CESSION DE PARTS A COMPTER DU 24.09.07, ASSOCIES : -SCP SOFIMAD,TREBOMPE 29600 STE SEVE RCS MORLAIX 398413823 -MONSIEUR COUTTET STEPHANE 214 PLACE DU BAIL 60490 RESSONS SUR MATZ - DATE D'EFFET : 24/09/2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/11/1994
Description
--- A COMPTER DU 01.11.94 : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL ANCIEN SIEGE : 34 BD DE LYON A LAON A COMPTER DU 31.10.94 : NOMINATION DE M. PIERRE QUEGUINER AUX FONCTIONS DE GERANT EN REMPLACEMENT DE M. PIERRE PELTIER, GERANT DEMISSIONNAIRE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/02/1992
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 103 le 15/02/1992 --- Publicité au Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jou rnal le 28/01/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).