Entreprise : SOCIETE D EXPLOITATION DES TRANSPORTS CAVAILLONNAIS - SIREN 384 180 220
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2017)
Dénomination
SOCIETE D EXPLOITATION DES TRANSPORTS CAVAILLONNAIS
Sigle
SETC
SIREN (siège)
384 180 220
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1992
Fermeture de l'établissement - 38418022000012
- Date d'effet de la fermeture : 19/10/2007
Fermeture de l'établissement - 38418022000020
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2017
Date de fin de la personne morale
28/01/2091
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
778 AV DE CHEVAL BLANC 84300 CAVAILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOURDAN AURORE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Cavaillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38418022000012
Code APE
602M
Adresse
QUAI LES GRANDS JARDINS
84300 , TAILLADES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/10/2007
Siret
38418022000020
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
778 AV DE CHEVAL BLANC
84300 , CAVAILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14744
Date d'ajout
25/09/2017
Description
Radiation du RCS le 25/09/2017 avec effet au 22/09/2017 RADIATION DE LA PERSONNE MORALE CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10468
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2017 Liquidateur : JOURDAN Aurore Le siège de la liquidation est fixé à : 778 avenue de Cheval-Blanc 84300 Cavaillon Journal d'annonces légales : TPBM en date du 05/07/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 30/06/2017
Numéro d'observation
2162
Date d'ajout
15/03/2002
Description
DE LOCATAIRE GERANT DEVIENT PROPRIETAIRE SUITE A L'ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE A AUDIBERT JEANNE A 319 630 471 MOYENNANT LE PRIX DE 38112.25 E DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CAVAILLON 84300 LES GRANDS JARDINS LES TAILLADES DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES ET LOUEUR JOURNAL : TRAVAUX PUBLIC DU BATIMENT DU MIDI EN DATE DU 15.02.02 OPPOSITION : FONDS CEDE Date d'effet : 01/01/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).