Entreprise : SCI SANTANA - SIREN 384 179 099
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2022)
Dénomination
SCI SANTANA
SIREN (siège)
384 179 099
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1992
Fermeture de l'établissement - 38417909900013
- Date d'effet de la fermeture : 22/03/2022
Date de fin de la personne morale
10/02/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
31 RUE MARQUETTE 02700 TERGNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRES SANTANA , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Tergnier
Nom, Prénom(s)
AUDVAL FRANCINE , NADINE
Nom d'usage
ANDRES SANTANA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Tergnier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/1992
Siret
38417909900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
sans activité
Adresse
31 RUE 31 rue Marquette Fargniers
02700 , Tergnier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/07/2022
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/03/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/02/1992
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 10/2/92 LE DEMOCRAT E DU 10/1/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).