Entreprise : SCI LORRAINE - SIREN 384 157 384
Identité
Dénomination
SCI LORRAINE
SIREN (siège)
384 157 384
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1992
Début d’activité
15/01/1992
Date de fin de la personne morale
14/01/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
65553.08 EUR
Adresse du siège
CHE DES VERUNES 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES COUDOULIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURR ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Connaux
Nom, Prénom(s)
WERNETTE DANIELE , NICOLE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Saint-Laurent-des-Arbres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1992
Siret
38415738400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
CHE DES VERUNES
30126 , SAINT-LAURENT-DES-ARBRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES COUDOULIERES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/026303
Date d'ajout
08/08/2022
Description
A compter du 18.07.2022 : Mise à jour et Modification relative aux associés de société civile : WERNETTE Daniele Nicole Marie nom d'usage : WERNETTE Daniele devient Associé DURR Alain nom d'usage : DURR Alain devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/026303
Date d'ajout
08/08/2022
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION ETC.. D'UNE VILLA SISE A ST LAURENT DES ARBRES Nouvelle(s) activité(s) :L'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers. à compter du 18/07/2022
Numéro d'observation
F22/026303
Date d'ajout
08/08/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame WERNETTE Daniele Ancienne Adresse : 30150 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES Nouvelle Adresse : Chemin Des Verunes Les Coudoulières 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Numéro d'observation
F22/026303
Date d'ajout
08/08/2022
Description
A compter du 18.07.2022 : Modification relative aux dirigeants : DURR Alain nom d'usage : DURR Alain devient gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).