Entreprise : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE - SIREN 384 150 215
Identité
Dénomination
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
Sigle
BTM
SIREN (siège)
384 150 215
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1992
Date de fin de la personne morale
21/01/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
46246 EUR
Adresse du siège
178 CHE DE ROUMPINAS 83150 BANDOL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE ENTREPRISES VAL D'ARAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCCHESI JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
STEIL ERIK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Aix-en-Provence CEDEX 3
Nom, Prénom(s)
BARRAL STEPHANE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38415021500026
Enseigne
BTPM
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie bâtiment travaux publics
Adresse
178 CHE 178 Chemin De Roumpinas Centre d'entreprises Val d'aran
83150 , Bandol - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE ENTREPRISES VAL D'ARAN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38415021500018
Code APE
452B
Adresse
205 PL DU HAM DE LA MADRAGUE
83270 , SAINT-CYR-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/017967
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 25/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67727
Date d'ajout
11/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 11/02/2016 nomme en qualité de mandataire ad'hoc SELU CHRISTINE RIOUX, 9 Bd de Strasbourg 83000 TOULON avec pour mission de représenter la société.
Numéro d'observation
11594
Date d'ajout
17/10/2013
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 14/10/2013 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
85913
Date d'ajout
27/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 27/09/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00377 désigne liquidateur Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , juge commissaire M. Bidot , juge commissaire suppléant M. Andre , met fin à la mission de l'administrateur Me Xavier Huertas 4 rue de l'Opéra 06359 NICE CEDEX 4
Numéro d'observation
82498
Date d'ajout
31/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 30/07/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00377 , date de cessation des paiements le 24/07/2012 désigne Juge Commissaire M. Bidot , Juge Commissaire suppléant M. Andre , Administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion , Mandataire judiciaire Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 30/01/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).