Entreprise : SCI DU CHAMPS DE MARS - SIREN 384 135 448
Identité
Dénomination
SCI DU CHAMPS DE MARS
SIREN (siège)
384 135 448
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1992
Début d’activité
01/01/2020
Date de fin de la personne morale
15/01/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location immeuble nu
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
259163.33 EUR
Adresse du siège
RUE DU TRIEU DU QUESNOY 59390 TOUFFLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI ROUBAIX EST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBUSSCHERE ERICK , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Nom, Prénom(s)
PREVOT ANNE
Nom d'usage
DEBUSSCHERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2020
Siret
38413544800031
Nom commercial
SCI DU CHAMPS DE MARS
Enseigne
SCI DU CHAMPS DE MARS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location immeuble nu
Autres Activités
Location immeuble nu
Adresse
RUE DU TRIEU DU QUESNOY
59390 , TOUFFLERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI ROUBAIX EST
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1992
Siret
38413544800015
Code APE
702A
Adresse
4 RUE DU CHAMP DE MARS
59390 , LYS LEZ LANNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/2006
Siret
38413544800023
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
17 B IMP DU BON POSTE
59390 , LYS-LEZ-LANNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/06/2020
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité Article R.123-125 du Code de Commerce transcrite au Kbis en date du 31/12/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
16/01/1992
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 02/01/1992.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/1992
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 11 /1/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).