Entreprise : SCI LE CARDINAL - SIREN 384 093 233
Identité
(Entreprise radiée le 27/06/2019)
Dénomination
SCI LE CARDINAL
SIREN (siège)
384 093 233
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2003
Fermeture de l'établissement - 38409323300029
- Date d'effet de la fermeture : 16/04/2019
Fermeture de l'établissement - 38409323300011
- Date d'effet de la fermeture : 02/06/2003
Date de fin de la personne morale
24/06/2091
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD LES PERRIERS 71570 LEYNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PHILIPPE DOUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUE QUITTRIE , JENNIFER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Leynes
Nom, Prénom(s)
DOUE LORELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Leynes
Nom, Prénom(s)
DOUE PHILIPPE , JEAN , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Leynes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/1991
Siret
38409323300011
Code APE
702C
Adresse
8 RUE SIMON
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DOUE JACKIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/06/2003
Siret
38409323300029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
achat construction entretien de tous immeubles et leur exploitation
Adresse
LD Lieu-dit les Perriers
71570 , Leynes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR PHILIPPE DOUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001436
Date d'ajout
14/03/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : DOUE Philippe Jean Henri nom d'usage : DOUE Philippe n'est plus gérant DOUE Philippe Jean Henri nom d'usage : DOUE Philippe devient liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001436
Date d'ajout
14/03/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/01/2019 - Siège de la liquidation : Lieu-dit Les Perriers 71570 LEYNES - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 08/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 25 juin 2003 -No A-1001 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 13 juin 2003 - ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE REIMS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).