Entreprise : EARL LES PRES - SIREN 384 088 035
Identité
Dénomination
EARL LES PRES
SIREN (siège)
384 088 035
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1992
Début d’activité
20/12/1991
Date de fin de la personne morale
29/01/2090
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1993
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
la société à pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail par la société. La société à pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail par la société.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
109991 EUR
Adresse du siège
02250 MARCY-SOUS-MARLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERUELLE LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
La Bouteille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1991
Siret
38408803500017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
la société à pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail par la société. La société à pour objet l'exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail par la société.
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
02250 , MARCY-SOUS-MARLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/02/2000
Description
--- A COMPTER DU 1 DECEMBRE 1999 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : DE 721. 500 F A 109.991 EUROS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/02/1996
Description
--- A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1995, MONSIEUR DERUELLE LAURENT EST NOMME GERANT EN REMPLACEMENT DE MADAME COUTTE ALBERTE ET MONSIEUR COUTTE BENOIT DEMIS- SIONNAIRES -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/01/1992
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 82 le 30/01/1992 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE --- Parution au Journal le 10/01/1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).