Entreprise : SCI VECSO - SIREN 384 043 709
Identité
(Entreprise radiée le 25/07/2019)
Dénomination
SCI VECSO
SIREN (siège)
384 043 709
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1992
Fermeture de l'établissement - 38404370900029
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/2018
Fermeture de l'établissement - 38404370900011
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/1992
Date de fin de la personne morale
05/01/2042
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15400 EUR
Adresse du siège
CHE DE PIERRE MORTE 73100 TRESSERVE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES DU GOLF
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NINO ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GARREL ALAIN , PAUL , ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Seyssins
Nom, Prénom(s)
SAUGY ANNE , RAYMONDE , ELIANE
Nom d'usage
ROUMENOFF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
ROUMENOFF JEAN-MICHEL , NICOLAS , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
HACINI ABDELOUAHAB
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Saint-Egrève
Nom, Prénom(s)
DESRUELLE LUCIEN , PAUL , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Saint-Baldoph
Nom, Prénom(s)
BUISSON JACQUES , ANTOINE , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Bassens
Nom, Prénom(s)
ASTRUC GUY , HENRI , OCTAVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Agnin
Nom, Prénom(s)
PERNET GERARD , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Nom, Prénom(s)
ZABE ERIC , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BRENOT DAVID , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
TATTIS ISABELLE , VERONIQUE
Nom d'usage
BRISARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Puy-Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
FAUG-PORRET MARTINE , MARIE , SUZANNE
Nom d'usage
PACCOUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
ELMS JOHN , MILLARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
BILLAUD BRUNO , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
PRADAL BRUNO , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Uriage
Nom, Prénom(s)
BOUILLOT ALAIN , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
TRINQUIER PIERRE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Briançon
Nom, Prénom(s)
BRUNET MAURICE , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38404370900011
Adresse
7 BD PDT WILSON
73100 , AIX-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1992
Siret
38404370900029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat de tous biens immobiliers en vue de leur location et plus particulièrement l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Tresserve (73100) lieudit "la litière".
Adresse
CHE Chemin de Pierre Morte Centre d'Affaires du Golf
73100 , Tresserve - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES DU GOLF
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30565
Date d'ajout
25/07/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24051
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Dissolution à compter du 19/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/12/2018 siège de la liquidation Centre d'Affaires du Golf, chemin de Pierre Morte, 73100 TRESSERVE parution de la publicité légale JOURNAL DU BATIMENT ET DES TP en date du 28/03/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/01/1992
Description
Historique des observations depuis le 06/01/1992 : ETABLISSEMENT PRECEDENT : AIX LES BAINS, 7 BD WILSON DU 01.01.1992 AU 31.05.1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).