Entreprise : IMPRIMERIE DIDIER MARY - SIREN 384 029 237
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2021)
Dénomination
IMPRIMERIE DIDIER MARY
SIREN (siège)
384 029 237
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1996
Fermeture de l'établissement - 38402923700037
- Date d'effet de la fermeture : 26/10/2011
Fermeture de l'établissement - 38402923700011
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/1995
Fermeture de l'établissement - 38402923700029
- Date d'effet de la fermeture : 22/08/1997
Fermeture de l'établissement - 38402923700045
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2000
Fermeture de l'établissement - 38402923700052
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2000
Fermeture de l'établissement - 38402923700060
- Date d'effet de la fermeture : 27/08/2003
Fermeture de l'établissement - 38402923700078
- Date d'effet de la fermeture : 23/12/2004
Date de fin de la personne morale
25/12/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
45128750 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE LA FERTE SOUS JOUARRE 77440 MARY-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA PETITE PLAINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVREUX FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Nom, Prénom(s)
LE MORVAN JACQUES , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Paris
Dénomination
B.E.A.S
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Dénomination
DELOITTE & Associés
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/1996
Siret
38402923700052
Code APE
222C
Adresse
10 PL CHARLES BERAUDIER
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2000
Siret
38402923700060
Code APE
222C
Adresse
325 RUE ANDRE PHILIP
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/2003
Siret
38402923700078
Code APE
222C
Adresse
14 RUE DUHAMEL
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38402923700011
Code APE
652E
Adresse
4 RUE BALZAC
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/02/1995
Siret
38402923700029
Code APE
652E
Adresse
12 RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/10/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38402923700037
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
travaux d'imprimerie patron de mode la prise et la gestion de partici- pations dans toutes sociétés et entreprise et notamment industrielles et commerciales la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières la vente de prestations de services notamment administrati- ves et financières tous travaux d'imprimerie par tous procédés d'impressions gravure photogravure faconnage brochage ou autre.
Adresse
6 RTE 6 route de la Ferté S Jouarre lieu-dit la Petite plaine
77440 , Mary-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA PETITE PLAINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/10/1996
Siret
38402923700045
Code APE
222C
Adresse
17 RUE PIERRE JOSSE
91070 , BONDOUFLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES BORDES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/05/2021
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 26/10 /2011 prononçant la liquidation judiciaire. Co-Liq uidateurs : Sté Garnier Philippe et Guillouët Soph ie en la personne de maître Guillouët 55 rue Arist ide Briand 77100 Meaux et Sté Angel Hazane et Haza ne Denis 49/51 Avenue Salvado Allende 77100 Meaux.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 06/10 /2011 arrêtant le plan de cession de l'entreprise au profit de la société: GROUPE 2D 119 Rue de Chan zy 59260 HELLEMNES LILLE pour le compte d'une soci été à constituer dénommée : H2D DIDIER MARY, 6, ro ute de la Ferté sous Jouarre 77440 MARY SUR MARNE Date d'entrée en jouissance au 10/10/2011 à 0H00
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 11/07 /2011 prolongeant la période d'observation jusqu'a u 22/02/2012.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 22/02 /2011 ouvrant une procédure de redressement judici aire et fixant la fin de la période d'observation au 22/08/2011. Cessation des paiements en date du 21/02/2011. Co-Mandataires de justice : Sté Garnie r Philippe et Guillouët Sophie en la personne de m aître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux et Sté Angel Philippe et Hazane Denis en la perso nne de Maître Angel, 49-51 Avenue Salvador Allende 77100 Meaux. Co-Administrateurs : SCP Michel Chav aux et Julie Lavoir en la personne de Maître Chava ux 11 rue de Sontay 75016 Paris et la SELARL Jérôm e Cabooter en la personne de Maître Cabooter, 4 bo ulevard Michael Faraday 77700 Serris, dont la miss ion est, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Numéro de procédure collective : 2011T00111
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/12/1996
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 31/12/1991 PUBLIE DANS LE JOURNAL JUGEMENTS DE VALEURS DU 30/12/199 1 ANCIEN SIEGE : 12 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARI S DATE DU TRANSFERT : 22/08/1997 Mention du 20/08/ 2002 : ANCIENNE FORME: SA A CONSEIL D'ADMINISTRATI ON.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 10/10/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).