Entreprise : KDG FRANCE - SIREN 384 027 249
Identité
Dénomination
KDG FRANCE
SIREN (siège)
384 027 249
Date d'immatriculation au RNE
02/04/1992
Début d’activité
01/11/1991
Date de fin de la personne morale
01/04/2091
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
FABRICATION DE COMPACT DISCS SUPPORTS
Code APE
1820Z - Reproduction d'enregistrements
Capital social
1524490 EUR
Adresse du siège
Z.I. DES PAITUOTES 88100 SAINTE-MARGUERITE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHOLD PIERRE , ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
RUEIL MALMAISON
Nom, Prénom(s)
DICHARRY BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
SAINT CLOUD
Nom, Prénom(s)
JANMAAT KORNELIS , THEODORUS , MARIA , DIT , KOEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Dénomination
COMACOM SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BOULOGNE BILLANCOURT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38402724900042
Code APE
1820Z - Reproduction d'enregistrements
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FABRICATION DE COMPACT DISCS SUPPORTS
Adresse
Z.I. DES PAITUOTES
88100 , SAINTE-MARGUERITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
24/09/1997
Siret
38402724900034
Code APE
1820Z - Reproduction d'enregistrements
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de compact discs supports
Adresse
11 AV DU GENERAL LECLERC
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38402724900018
Code APE
221G
Adresse
PARC D’ACTIVITES
88470 , SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/09/1997
Siret
38402724900026
Code APE
223A
Adresse
50 AV PIERRE GRENIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
50-52
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37808
Date d'ajout
04/08/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de EPINAL rendue le 30/07/2014 nommant SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, 141 rue Jean Mermoz, 88100 SAINTE MARGUERITE. A compter du 01/07/2014. liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4181
Date d'ajout
30/07/2014
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 30/07/2014, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Numéro d'observation
33043
Date d'ajout
27/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de EPINAL en date du 11/06/2014 , arrêtant le plan de cession au profit de SAS MEDIA INDUSTRY, 88100 SAINTE MARGUERITE. . Nomme commissaire à l'exécution du plan .
Numéro d'observation
2902
Date d'ajout
12/06/2014
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/06/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SAS MEDIA INDUSTRY
Numéro d'observation
30045
Date d'ajout
03/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de EPINAL en date du 13/05/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Me Fabien VOINOT, 146 rue Jean Mermoz, 88100 SAINTE MARGUERITE
Numéro d'observation
2396
Date d'ajout
14/05/2014
Description
EN DATE DU 13/05/2014, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 13/08/2014, LIQUIDATEUR : Fabien VOINOT 146, RUE JEAN MERMOZ 88100 STE MARGUERITE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SELARL KREBS-SUTY-GELIS - 73 RUE DE LA COLLINE - 54000 NANCY
Numéro d'observation
27358
Date d'ajout
13/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de EPINAL en date du 15/04/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de , mois
Numéro d'observation
2002
Date d'ajout
24/04/2014
Description
EN DATE DU 15/04/2014, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
Numéro d'observation
1947
Date d'ajout
14/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de EPINAL en date du 01/10/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de , mois
Numéro d'observation
4844
Date d'ajout
10/10/2013
Description
EN DATE DU 01/10/2013, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro d'observation
83890
Date d'ajout
02/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de EPINAL , prononce en date du 16/04/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 16/04/2013 désigne Administrateur SELARL KREBS-SUTY- GELIS, 73 rue de la Coline, 54015 NANCY CEDEX. avec pour mission : D'assistance. , Mandataire judiciaire Me Fabien VOINOT, 146 rue Jean Mermoz, 88100 SAINTE MARGUERITE , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2140
Date d'ajout
19/04/2013
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/04/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE : MANDATAIRE JUDICIAIRE : ME FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE : SELARL KREBS-SUTY-GELIS - 73, RUE DE LA COLLINE - BP 93423 54015 NANCY CEDEX
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).