Entreprise : SCEA DE VARENNES - SIREN 384 018 644
Identité
Dénomination
SCEA DE VARENNES
SIREN (siège)
384 018 644
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1992
Début d’activité
13/01/1992
Date de fin de la personne morale
12/01/2091
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
ELEVAGE DE VOLAILLES, L'ACQUISITION, LA PRISE A BAIL, L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
15240 EUR
Adresse du siège
89770 CHAILLEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALANDRE DAMIEN , LOUIS , RENE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Surgy
Dénomination
NUTRI-BOURGOGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Chailley
Dénomination
DUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Chailley
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/01/1992
Siret
38401864400011
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ELEVAGE DE VOLAILLES, L'ACQUISITION, LA PRISE A BAIL, L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES
Autres Activités
Élevage de volailles
Adresse
89770 , CHAILLEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/01/1992
Description
Historique des observations depuis le 13/01/1992 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 31/12/1991 Publicité au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 26/12/1991 -------------------------------------------------- A compter du 6/07/2000 M. MARCHAND Joël a été nommé en qualité de gérant en remplacement de Mme DELAGNEAU Jocelyne -------------------------------------------------- A compter du 28/11/2001 conversion de la valeur nominale de la part sociale en euros, l'arrondi ayant entrainé une reduction du capital social. Ancien capital : 15.244,90 euros.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).