Entreprise : COMMUNICATION ET PROGRAMME INTERNATIONAL - SIREN 383 960 051
Identité
Dénomination
COMMUNICATION ET PROGRAMME INTERNATIONAL
SIREN (siège)
383 960 051
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1997
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38125 EUR
Adresse du siège
1 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIER CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Neuilly sur Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
AYOT AXEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIRAUD JEAN-YVES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Nom, Prénom(s)
PERDEREAU AURELIA
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CARRERE GROUP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aubervilliers
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/09/1991
Siret
38396005100050
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
HOLDING FINANCIERE - TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT DIRECTEMENTOU INDIRECTEMENT A LA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES ET, EN PARTICULIER LA LOCATION L'ACHAT LA VENTE DE TTES PRESTATIONS RELATIVES A L'ESPACE PUBLICITE Y COMPRIS TOUTES ACTIVITE DE MEDIATISATION ET SPONSORISATION AINSI QUE TTES OPERATIONS DE PRODUCTIONET COPRODUCTION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ET TELEVISEE. EDITION VIDEOGRAPHIQUE, EDITION LITTERAIRE
Adresse
1 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
38396005100043
Adresse
13 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1991
Siret
38396005100019
Adresse
99 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NO VOIE 99-115
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/09/1993
Siret
38396005100027
Adresse
2 RUE ROUGET DE LISLE
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1994
Siret
38396005100035
Adresse
11 SQUARE LEON BLUM
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997B1537064
Date d'ajout
26/04/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 25/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
60
Date d'ajout
25/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/02/2011 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201003426 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, maintient Monsieur ELMALEK, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SCP THEVENOT PERDEREAU en la personne de Me PERDEREAU
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
18/11/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 18/11/2010 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201003426 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21/10/2009, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : Monsieur ELMALEK, ADMINISTRATEUR : SCP THEVENOT PERDEREAU en la personne de Me PERDEREAU 131 bd Malesherbes 75017 Paris, AVEC POUR MISSION : de gérer, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 18/03/2011, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
10/12/2007
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-10-2007
Numéro d'observation
18839
Date d'ajout
04/07/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
85877
Date d'ajout
12/11/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).