Entreprise : HOLDING EVELYNE PROUVOST - SIREN 383 953 601
Identité
Dénomination
HOLDING EVELYNE PROUVOST
SIREN (siège)
383 953 601
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1994
Début d’activité
01/06/2023
Date de fin de la personne morale
29/12/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
24985000 EUR
Adresse du siège
9 PL MARIE - JEANNE BASSOT 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE CONTADES ELISABETH
Nom d'usage
LEURQUIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DE CONTADES ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2023
Siret
38395360100044
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
9 PL MARIE - JEANNE BASSOT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1991
Siret
38395360100010
Code APE
741J
Adresse
177 RUE SAINT-HONORE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
38395360100028
Code APE
741J
Adresse
11 B RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78913
Date d'ajout
12/02/2002
Description
Fusion absorption de Cash Edi sa 383951795 Rcs Nanterre - à compter du 28-12-2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/12/1994
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).