Entreprise : PIERRE 1ER - SIREN 383 950 730
Identité
Dénomination
PIERRE 1ER
SIREN (siège)
383 950 730
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1992
Date de fin de la personne morale
07/04/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
28 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28.30.
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OSSORGUINE ELISABETH
Nom d'usage
MARLOW
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Palaiseau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/08/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/01/1992
Siret
38395073000036
Nom commercial
PIERRE 1ER SARL
Enseigne
PIERRE 1ER SARL
Code APE
633Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
ORGANISATION DE VOYAGES
Adresse
28 RUE DE PICPUS
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28.30.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/1992
Siret
38395073000028
Code APE
633Z
Adresse
5 RUE COPERNIC
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/01/1992
Siret
38395073000010
Code APE
633Z
Adresse
2 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
91120 , PALAISEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°2A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
24/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/08/2016 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Jean-louis Gruter Juge Commissaire, SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard, liquidateur.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
22/11/2010
Description
RADIATION D'OFFICE : ARTICLE 42 DU DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU : 18/11/2010
Numéro d'observation
26170
Date d'ajout
11/08/2003
Description
JUGEMENT DU 07.08.2003, 032392, LIQUIDATION JUDICIAIRE, LIQUIDATEUR SCP BROUARD-DAUDE 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, FIN DE MISSION DE ME CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS ADMINISTRATEUR, LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES FIXE PAR LE JUGEMENT D'OUVERTURE EST ALLONGE JUSQU'AU QUINZIEME JOUR SUIVANT LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT SOUS RESERVE DE L'EXPIRATION DU DELAI D'ACTION EN RELEVE DE FORCLUSION QUI EST D'UN AN A COMPTER DU JUGEMENT D'OUVERTURE.
Numéro d'observation
16294
Date d'ajout
27/06/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : AVIS RECTIFICATIF EN DATE DU 27/06/2003 SUR LA MISSION DE L'ADMINISRATEUR LIRE : ASSURE SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
Numéro d'observation
13655
Date d'ajout
17/06/2003
Description
JUGEMENT DU 17.06.2003. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 032392, DATE DE FIN DE PERIODE D'OBSERVATION : 17.07.2003, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 05.06.2003, JUGE COMMISSAIRE M.AUBERGER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.GONZALEZ, REPRESENTANT DES CREANCIERS SCP BROUARD-DAUDE 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, ADMINISTRATEUR ME CHAVAUX11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS, MISSION DE L'ADMINISTRATEUR D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES: 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
8514
Date d'ajout
05/06/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 05.06.2003.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
59506
Date d'ajout
14/09/1992
Description
-SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 16 MARS 1992 JUSQU'AU 23 JUILLET 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).