Entreprise : SCI LE 43 - SIREN 383 939 964
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2022)
Dénomination
SCI LE 43
SIREN (siège)
383 939 964
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1991
Date de fin de la personne morale
17/12/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
43 RUE DE FAMARS 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Delzenne BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
MARLY
Nom, Prénom(s)
Moreau CLAIRE-MARIE
Nom d'usage
Delsenne
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
MARLY
Nom, Prénom(s)
Varlez BRIGITTE , SUZANNE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Artres
Nom, Prénom(s)
Zard PHILIPPE , VICTOR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Artres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/12/1991
Siret
38393996400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisiton, de construction, d'échange, d'apport ou autrement
Adresse
43 RUE 43 rue de Famars
59300 , Valenciennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
13/06/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 13-06-2022 AVEC DATE D'EFFET AU 01-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
13/06/2022
Description
Dissolution à compter du 01-12-2020, Journal publicateur : LA GAZETTE NORD/PAS DE CALAIS DU : 06-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).