Entreprise : FRON - SIREN 383 926 110
Identité
(Entreprise radiée le 24/02/2020)
Dénomination
FRON
SIREN (siège)
383 926 110
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1991
Date de fin de la personne morale
23/12/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Joubert NADINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Clermont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/12/1991
Siret
38392611000016
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous terrains ou immeubles. L'exploitation soit à titre de propriétaire, soit à tout autre titre de tous immeubles a usage commercial, d'habitation ou a usage de bureaux. L'administration, la gestion soit a titre de propriétaire, soit à tout autre titres de tous hôtels, de restaurants et toutes activités relatives directement ou indirectement à l'industrie mobilière, au tourisme et aux loisirs.
Adresse
2 RUE 2 rue Lord Byron
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B1644813
Date d'ajout
24/02/2020
Description
Associé unique : BERINGER SOCIETE Société à responsabilité limitée 2 rue Lord Byron 75008 Paris 388 268 278 R.C.S. Paris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B1644811
Date d'ajout
24/02/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 26-11-2019
Numéro d'observation
1991B1644816
Date d'ajout
24/02/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
41748
Date d'ajout
21/06/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :14 MAI 1993
Numéro d'observation
24788
Date d'ajout
24/12/1991
Description
-CETTE SOCIETE EST UNE E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).