Entreprise : C.I.A CARAIBES - SIREN 383 915 998
Identité
Dénomination
C.I.A CARAIBES
SIREN (siège)
383 915 998
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1991
Date de fin de la personne morale
30/12/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
19 RUE COPERNIC 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHARISIEN ROGER
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
JEANNET GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Nom, Prénom(s)
HILLAIRET GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
WAGNER NATHALIE
Nom d'usage
PHARISIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
PIGEON GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Dénomination
A.A.C.E. AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
NUCLEUS INTERNATIONAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
VILLEBON SUR YVETTE
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTALBE DE L'ILE DE FRANCE SECIF
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1991
Siret
38391599800017
Code APE
516G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
DISTRIBUTION DE MATERIELS INFORMATIQUES, TELEMATIQUES, BUREAUTIQUES ET TOUS SERVICES S'Y RATTACHANT
Adresse
19 RUE 19 RUE COPERNIC, Z.I. NORD
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
530
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
06/05/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE C.I.A.CARAIBES.
Numéro d'observation
1830
Date d'ajout
04/11/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 OCTOBRE 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE C.I.A CARAIBES. CETTE MEME DECISION MAINTIENT M.GILBERT TESTAERT,JUGE-COMMISSAIRE. NOMME MAITRE JACQUES BRINGUIER,33,RUE DE LA REPUBLIQUE-13200 ARLES, MANDATAIRE-LIQUIDATEUR. A MAINTENU AU 24 JUIN 1993 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
1557
Date d'ajout
30/09/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE C.I.A.CARAIBES. CETTE MEME DECISION NOMME M.GILBERT TESTAERT,JUGE-COMMISSAIRE ET MAITRE JACQUES BRINGUIER,33,RUE DE LA REPUBLIQUE-13200 ARLES, REPRESENTANT DES CREANCIERS.. FIXE AU 24 JUIN 1993 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).