Entreprise : BOISSINOT AGRI-TP - SIREN 383 904 976
Identité
Dénomination
BOISSINOT AGRI-TP
SIREN (siège)
383 904 976
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1991
Début d’activité
16/10/1991
Date de fin de la personne morale
30/12/2090
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Travaux publics et agricoles travaux de récoltes et débroussaillage
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Capital social
47000 EUR
Adresse du siège
4 CHE DU MOULIN DE SAINT MARTIN 49310 LYS-HAUT-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VIHIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSINOT LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BOISSINOT HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BOISSINOT JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/10/1991
Siret
38390497600016
Nom commercial
BOISSINOT AGRI-TP
Enseigne
BOISSINOT AGRI-TP
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux publics et agricoles travaux de récoltes et débroussaillage
Adresse
4 CHE DU MOULIN DE SAINT MARTIN
49310 , LYS-HAUT-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VIHIERS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5144
Date d'ajout
19/04/2010
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 26/03/2010 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 31/08 En conséquence, l'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de onze mois, du 1er Septembre 2009 au 31 Août 2010. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2010 : Nouveau : BOISSINOT Herve, Co-Gérant Nouveau : BOISSINOT Jean-Yves, Co-gérant Nouveau : BOISSINOT Patrice, Co-Gérant Changement de qualité : BOISSINOT Laurent, Gérant(e) devient Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).